Cara Mudah Membulatkan Operasi Hitung Dalam Ratusan

Diposting pada
Cara Mudah Membulatkan Operasi Hitung Dalam Ratusan
Rate this post

cara-mudah-membulatkan-operasi-hitung-dalam-ratusan

Cara Mudah Membulatkan Operasi Hitung Dalam Ratusan

 

Kita kan membahas tentang Cara Mudah Menbulatkan Operasi Hitung Dalam Ratusan. Materi ini kita dapakan atau di ajarkan ibu guru atau bapak guru di sekolah saat kita duduk di bangku sekolah dasar kelas empat. Kita akan mdi ajarkan cara membulatkan operasi hitung dalam ratusan .

sebelumnya kita sudah pernah di ajarkan tentang Cara Membulatkan Hasil Operasi dalam Puluhan Terdekat. Sebenarnya materi ini tidak jauh berbeda dengan Cara Membulatkan Hasil Operasi dalam Puluhan Terdekat, tapi yang sangat penting kita ketahui adalah bila bilangan kurang dari 50 ( < 50 ) di bulatkan menjadi 0. Dan jika bilangan lebih dari 50 ( > 50 ) di bulatkan menjadi 100.

Agar lebih paham perhatikanlah contoh soal di bawah ini agar bisa menjawab pertanyaan – pertanyaan dari bapak atau ibu guru disekolah.

269 di bulatkan menjadi 200 + 100 = 300

713 di bulatkan menjadi 700 + 0 = 700

Perhatikan pembulatan hasil operasi hitung ke dalam ratusan terdekat di bawah ini :

 

1) 269 + 713 = 300 + 700 = 1.000

 

2) 713 – 269 = 700 – 300 = 400

 

3) 269 × 713 = 300 × 700 = 210.000

 

4) 613 : 269 = 600 : 300 = 2

 

Agar lebih paham dan mengerti kerjakanlah soal – soal di bawah ini :

Hitunglah pembulatan hasil operasi hitung dalam ratusan terdekat !

1) 461 + 524 = …………………

Read More:   Mengurangkan 2 Bilangan 3 Angka Dengan Bersusun Pendek Menggunakan Teknik Meminjam

 

2) 354 × 458 =…………………

 

3) 818 : 173 =…………………..

 

4) 3.570 + 457 =……………….

 

5) 1.834 + 257 =……………….

 

6) 637 : 157 =…………………

 

7) 2.234 + 4.568 =………………

 

8) 8.012 – 2.366 =……………..

 

9) 734 × 376 =………………..

 

10) 617 × 421 =………………

 

Jawaban :

 

1) 461 + 524 = 500 + 500 = 1.000

 

2) 354 × 458 =400 × 500 = 200.000

 

3) 818 : 173 = 800 : 200 = 4

 

4) 3.570 + 457 = 3.600 + 500 = 4.100

 

5) 1.834 + 257 = 1.800 + 300 = 2.100

 

6) 637 : 157 = 600 : 200 = 3

 

7) 2.234 + 4.568 = 2.200 + 4.600 = 6.800

 

8) 8.012 – 2.366 =8.000 – 2.400 = 5.600

 

9) 734 × 376 = 700 × 400 = 280.000

 

10) 617 × 421 = 600 × 400 = 240.000

 

 

Terimakasih semoga ilmu yang di dapat bermanfaat dan berguna.

 

 

Baca juga :